ymddiriedolwyr THE JOAN CREWDSON TRUST
Rhif yr elusen: 1037133
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev. Prof. Jane Alison Shaw | Cadeirydd | 31 January 2019 |
|
|||||
Dr Tobias Tanton | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Christopher Philip Manning | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|||||
Rev Dr Claire MacDonald | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
REV JOEL DAVID STORMO RASMUSSEN | Ymddiriedolwr | 05 February 2013 |
|
|
||||
Rev JENNIFER RUTH STRAWBRIDGE | Ymddiriedolwr | 04 July 2012 |
|
|||||
dr ERIC CHARLES STEPHEN EVE | Ymddiriedolwr | 21 June 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.