Hanes ariannol LYTHAM ST ANNES FESTIVAL OF PERFORMING ARTS
Rhif yr elusen: 1037184
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 30/06/2013 | 30/06/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.35k | £4.09k | £5.05k | £4.78k | £5.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.94k | £4.30k | £4.22k | £4.93k | £5.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.