Hanes ariannol LAKEY LANE PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1037224
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/05/2018 | 05/05/2019 | 05/05/2020 | 05/05/2021 | 05/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.77k | £78.21k | £49.04k | £48.67k | £1.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.33k | £61.19k | £55.55k | £38.53k | £10.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £34.21k | £38.09k | £27.53k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.