Hanes ariannol AGE CONCERN TORFAEN
Rhif yr elusen: 1037278
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £714.11k | £706.48k | £567.89k | £437.72k | £417.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £667.74k | £664.36k | £564.60k | £507.46k | £465.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £261.85k | £218.28k | £147.66k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £7.50k | £3.00k | £53.59k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £270.41k | £359.56k | £271.70k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £99.11k | £4.62k | £69.82k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £344.59k | £340.95k | £225.69k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.35k | £680 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £561.22k | £545.67k | £469.53k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.67k | £4.80k | £4.80k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.