ymddiriedolwyr The Tuesday Club Market Lavington
Rhif yr elusen: 1037378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Ford | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Ashley Galloway | Ymddiriedolwr | 02 April 2024 |
|
|||||
Debra Adshead | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
JEAN PREECE | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
JACQUELINE KNIPE | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
MARK ANDREW NEWTON | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|
||||
ANGELA SCOFIELD | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|
||||
SUSAN ELLEN ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.