Hanes ariannol CRUDWELL PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1037680
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.97k | £67.25k | £69.38k | £56.06k | £61.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.43k | £66.57k | £73.28k | £58.33k | £61.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £42.89k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £41.98k | £47.65k | £46.51k | £8.16k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.