Hanes ariannol GREENDOWN PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1037713
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.23k | £118.88k | £118.93k | £123.26k | £123.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £94.57k | £124.25k | £115.63k | £114.28k | £115.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £110.72k | £107.86k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.