Hanes ariannol THE CHARTERED INSTITUTE OF TAXATION
Rhif yr elusen: 1037771
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.12m | £8.84m | £8.30m | £9.82m | £9.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.13m | £9.70m | £7.68m | £8.28m | £9.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £35.00k | £35.00k | £79.89k | £35.00k | £35.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £35.00k | £35.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £55.51k | £40.98k | £46.40k | £52.00k | £77.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.94m | £8.67m | £8.15m | £9.62m | £9.62m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £125.81k | £131.37k | £105.31k | £108.07k | £150.59k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.11m | £9.69m | £7.66m | £8.27m | £9.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.85k | £11.77k | £14.73k | £15.67k | £21.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £962.84k | £335.27k | £173.87k | £176.05k | £112.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.85k | £11.77k | £14.73k | £15.67k | £21.52k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.