Hanes ariannol BUTTINGTON/TREWERN PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1038011
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.69k | £28.74k | £17.23k | £22.38k | £28.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.73k | £27.52k | £27.11k | £26.18k | £24.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.24k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.78k | £22.85k | N/A | £1.64k | £3.23k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.