Hanes ariannol SKCV CHILDREN'S TRUST (UK)
Rhif yr elusen: 1038063
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2018 | 04/04/2019 | 04/04/2020 | 04/04/2021 | 04/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.45k | £45.34k | £23.79k | £14.36k | £16.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £83.62k | £74.06k | £283.35k | £120.54k | £101.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.