ymddiriedolwyr 1ST HARDINGSTONE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1038382
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAIRE NICOLA WILLIS | Cadeirydd | 01 June 2010 |
|
|||||
Sarah Thorne | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Victoria Taylor | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Cathryn Thomas | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Tanya Goody | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
David Hughes | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|
||||
KEVIN DOUGLAS DILLOW | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
Carl Peter Dillow | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.