ymddiriedolwyr VICTORIA COUNTY HISTORY OF ESSEX TRUST
Rhif yr elusen: 1038801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Ken Crowe | Cadeirydd | 18 April 2015 |
|
|||||
Dr Amanda Jane Flather | Ymddiriedolwr | 25 July 2020 |
|
|
||||
Sir Graham Allan Hart KCB | Ymddiriedolwr | 25 July 2020 |
|
|
||||
Dr Johanna Mary Olivia Dale MA PhD | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
||||
Louisa Clare Tippett | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|||||
PROFESSOR ANTHONY TUCK | Ymddiriedolwr | 17 February 2013 |
|
|
||||
THE LORD PETRE, KCVO, JP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARAH MANNING-PRESS BA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.