Hanes ariannol THE ANTONY AND NOREEN DANIELL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1038948
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.53k | £12.81k | £768.64k | £41.79k | £37.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.82k | £8.64k | £22.90k | £30.15k | £42.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £748.26k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £20.39k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £748.26k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £22.90k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.40k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £20.50k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.