Hanes ariannol THE COMMUNITY OF THE SUE RYDER PRAYER FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 1039238
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £157.50k | £308.72k | £966.17k | £192.94k | £262.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £168.23k | £174.17k | £277.06k | £320.78k | £310.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £13.38k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £73.96k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £88.78k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £15.16k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £774.89k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £255.81k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.28k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £18.97k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.