Hanes ariannol HAYASTAN ALL-ARMENIAN CHARITABLE TRUST OF GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 1039331
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.66k | £559.98k | £700.52k | £53.34k | £323.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.86k | £539.10k | £537.87k | £240.87k | £159.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £559.98k | £700.52k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £500.00k | £109.55k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £536.34k | £537.87k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £2.57k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £864 | £892 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £536.98k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £192 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.