ymddiriedolwyr BOURNEMOUTH SYMPHONY CHORUS
Rhif yr elusen: 1040282
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Heather Waldsax | Cadeirydd | 14 July 2020 |
|
|||||
Jason Barlass | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Janet Elderton Shortland | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Geraldine Isabel Willford | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Dr James Sutherland Wallace-Hadrill | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
Miranda Zoe Dollen | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||
JILL MARGARET WHITE | Ymddiriedolwr | 11 July 2017 |
|
|||||
JOHN MICHAEL PATTISON | Ymddiriedolwr | 14 July 2016 |
|
|||||
ANDREW RONALD PARRISH | Ymddiriedolwr | 15 July 2014 |
|
|
||||
Carolyn Lesley Eileen Date MBE | Ymddiriedolwr | 13 July 1994 |
|
|||||
JOAN EVELYN INGARFIELD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DEREK PILLING | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN MARTINDALE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.