ymddiriedolwyr HEALTHWORKS NEWCASTLE
Rhif yr elusen: 1040370
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Hanoch Marks | Cadeirydd | 12 December 2017 |
|
|
||||
Charlotte Frances Browning Burton | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Michelle Elizabeth Henderson | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Jonathan Rafael Sabarre | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
Debra Lagun | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
DR Patricia Anne Cresswell | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|
||||
Diane Creighton | Ymddiriedolwr | 08 March 2016 |
|
|
||||
Michael Edward Turner | Ymddiriedolwr | 17 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.