Hanes ariannol HADASSAH MEDICAL RELIEF ASSOCIATION U.K.
Rhif yr elusen: 1040848
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £686.34k | £1.16m | £878.74k | £715.25k | £195.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £524.20k | £384.69k | £1.93m | £367.96k | £511.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.86k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £677.58k | £1.11m | £869.07k | £705.35k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.76k | £41.36k | £9.67k | £9.90k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £435.54k | £848.58k | £61.30k | £197.59k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £502.75k | £351.61k | £1.91m | £346.18k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £21.45k | £33.07k | £12.53k | £12.02k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.37k | £8.07k | £8.03k | £5.90k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £1.77m | £202.39k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £9.75k | £9.75k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.