Hanes ariannol OAKENSHAW PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1040945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (19 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.27k | £75.18k | £66.71k | £61.67k | £53.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.91k | £62.15k | £62.40k | £70.04k | £65.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £66.61k | N/A | £47.69k | £48.20k | £47.31k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £68.82k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.