Hanes ariannol THE MARGARET BEAUFORT INSTITUTE OF THEOLOGY
Rhif yr elusen: 1041031
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £289.85k | £666.05k | £554.09k | £893.18k | £3.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £443.73k | £477.62k | £467.20k | £506.05k | £605.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.84k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £511.49k | £323.59k | £596.32k | £54.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £147.93k | £224.85k | £282.97k | £306.47k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £5.61k | £4.02k | £4.66k | £165.69k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £1.02k | £1.64k | £9.23k | £3.29m | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £66.30k | £10.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £439.71k | £451.90k | £488.61k | £527.17k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £12.04k | £4.33k | £7.21k | £3.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £0 | £7.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £25.87k | £10.97k | £10.23k | £74.41k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.