Hanes ariannol THE CHRISTIAN TRUST
Rhif yr elusen: 1041237
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.87m | £2.70m | £2.64m | £2.60m | £3.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.59m | £2.69m | £2.30m | £2.53m | £3.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £244.06k | £201.65k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.28m | £1.10m | £1.63m | £1.33m | £1.99m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £443.61k | £456.66k | £358.94k | £475.51k | £586.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.15m | £1.15m | £407.22k | £597.86k | £1.07m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £111 | £119 | £38 | £1 | £2 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £244.06k | £201.65k | £4.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £98.56k | £154.82k | £500.00k | £133.15k | £123.46k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.05m | £2.23m | £1.84m | £2.09m | £3.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £533.67k | £56.60k | £48.66k | £54.33k | £15.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £61.56k | £73.62k | £49.59k | £62.11k | £59.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £79.17k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £400.85k | £410.08k | £392.92k | £127.27k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.