Hanes ariannol ST MARY'S PLAYGROUP (KNARESBOROUGH)
Rhif yr elusen: 1041464
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.10k | £71.97k | £60.39k | £63.47k | £45.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.95k | £71.31k | £60.40k | £59.64k | £58.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £56.82k | £39.65k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.