ymddiriedolwyr GRIT: BREAKTHROUGH PROGRAMMES
Rhif yr elusen: 1041855
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR BEN ROSE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Kathryn Boulton | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Anil Kanti Basu | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Christopher Murray | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|||||
Annete Kalombodza | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||
Nana Ahema Mills-Robertson | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||
Michael William John Parton | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||
DAVID JOHN WOOLLEY | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.