Hanes ariannol BUSINESS OPPORTUNITIES FOR PHYSICALLY HANDICAPPED
Rhif yr elusen: 1041881
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 17/01/2007 | 17/01/2008 | 17/01/2009 | 17/01/2010 | 17/01/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.53k | £49.83k | £72.30k | £38.59k | £82.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.23k | £37.27k | £38.45k | £43.88k | £43.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.