Hanes ariannol WEST SOMERSET RAILWAY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1041901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £634.61k | £1.02m | £372.55k | £633.42k | £375.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £679.59k | £988.88k | £313.18k | £274.00k | £354.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £16.38k | £750 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £122.13k | £513.57k | N/A | £592.95k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £512.41k | £502.97k | N/A | £39.72k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £68 | £448 | N/A | £752 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | £143.51k | N/A | £442.03k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £204.53k | £558.94k | N/A | £273.11k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £475.05k | £429.94k | N/A | £892 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £26.86k | N/A | £84.72k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.