Dogfen lywodraethu TISSUE VIABILITY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1041915
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/09/1980 AS AMENDED ON 01/09/1991 AS AMENDED ON 01/09/1993 AS AMENDED ON 15/09/1994 AS AMENDED ON 17/09/1998 AS AMENDED ON 12/04/1999 AS AMENDED ON 15/11/2000 AS AMENDED ON 19/11/2002 AS AMENDED ON 02/04/2008 AS AMENDED ON 05/04/2011 as amended on 19 Jan 2018 as amended on 19 Jan 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE LEARNING AND ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN THE STUDY OF TISSUE VIABILITY AND DO ALL SUCH THINGS AS MAY BE CONDUCIVE TO IMPROVE STANDARD IN TISSUE VIABILITY AS A MULTI-PROFESSIONAL ACTIVITY
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.