ymddiriedolwyr WOMEN FOR WELL WOMEN
Rhif yr elusen: 1041937
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Spragg | Cadeirydd | 07 March 2022 |
|
|||||
Andrea Guthrie | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Fiona Taylor | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
JEAN COATES-TOPPING | Ymddiriedolwr | 18 July 2017 |
|
|
||||
JAYNE LOXHAM | Ymddiriedolwr | 25 May 2011 |
|
|
||||
hilary spragg | Ymddiriedolwr | 01 October 1996 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.