ymddiriedolwyr CRICKLADE UNITED CHARITY
Rhif yr elusen: 1042155
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLA JANE STEER | Ymddiriedolwr | 06 May 2024 |
|
|
||||
Rev Deborah Mary Dewes | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|||||
PAUL ROBERT HEWER | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|||||
Gemma Louise Chivers | Ymddiriedolwr | 03 June 2021 |
|
|
||||
JOHN LEONARD COOLE | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|||||
MERYL BUCK | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
CLIVE PHILIP SMITH | Ymddiriedolwr | 28 July 2006 |
|
|||||
MICHAEL PATRICK HATTON | Ymddiriedolwr | 28 July 2002 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.