ymddiriedolwyr HERNHILL SCHOOL PARENT TEACHERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1042498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (99 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleanor Harrison | Cadeirydd | 10 July 2017 |
|
|
||||
Samantha Gardner | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Nicola Sunley | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Jennifer Krywoszej | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Tara West | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Morgan Fenning | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Hannah Selway-Taylor | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Charlotte Appleton | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Hayley Gentry | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Tara Levey-Castle | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Jennifer Guylee | Ymddiriedolwr | 10 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.