ymddiriedolwyr BUCKFAST RESIDENTS SOCIETY
Rhif yr elusen: 1042567
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELAINE HILDA DAY | Cadeirydd | 12 July 2014 |
|
|
||||
Paul Gilbert John Curtis | Ymddiriedolwr | 22 June 2024 |
|
|
||||
Carol Diane Jones | Ymddiriedolwr | 22 June 2024 |
|
|
||||
Deborah Gardner | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Anthony John Hodgkiss | Ymddiriedolwr | 24 July 2021 |
|
|
||||
Beverley Griffiths | Ymddiriedolwr | 21 July 2018 |
|
|
||||
TINA MAY MITCHELMORE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.