Hanes ariannol MORGAN STANLEY INTERNATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1042671
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.43m | £1.81m | £1.35m | £2.69m | £1.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.55m | £2.31m | £1.00m | £2.17m | £1.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.38m | £1.74m | £1.30m | £2.66m | £1.59m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £52.43k | £63.81k | £55.97k | £34.78k | £69.77k | |
|
Incwm - Arall | £4.37k | £3.10k | £552 | £250 | £23.39k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.51m | £2.27m | £963.60k | £2.13m | £1.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £41.23k | £44.07k | £40.82k | £35.45k | £17.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.51m | £0 | £963.60k | £0 | £1.73m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £41.23k | £44.07k | £40.82k | £35.45k | £17.83k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.