Hanes ariannol TUDOR HALL SCHOOL
Rhif yr elusen: 1042783
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.23m | £11.55m | £11.49m | £12.89m | £13.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.12m | £11.80m | £11.98m | £13.17m | £14.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £48.28k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £513.78k | £13.17k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £269.17k | £604.05k | £59.33k | £426.55k | £108.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £206.35k | £5.60k | £52.28k | £79.73k | £264.70k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.73m | £10.91m | £11.22m | £12.36m | £13.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £31.05k | £29.67k | £22.94k | £22.37k | £37.94k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £165.00k | £16.49k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.83m | £11.71m | £11.84m | £13.01m | £13.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £285.29k | £88.60k | £143.13k | £95.20k | £257.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £20.13k | £20.13k | £29.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £64.31k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.