Hanes ariannol TAVERNSPITE PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1042847
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.37k | £38.65k | £32.04k | £34.30k | £44.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.43k | £33.56k | £33.09k | £32.24k | £36.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.16k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £7.65k | £10.70k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.