Dogfen lywodraethu BRITISH SOCIETY FOR IMMUNOLOGY
Rhif yr elusen: 1043255
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04/01/1995 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 03/12/2014 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 12/12/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 DEC 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06 DEC 2017 as amended on 29 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE SCIENCE OF IMMUNOLOGY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.