Hanes ariannol MIDLAND MENCAP
Rhif yr elusen: 1043360
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.23m | £8.56m | £8.92m | £9.08m | £9.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.79m | £8.04m | £8.00m | £8.15m | £8.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £623.09k | £5.38m | £5.79m | £5.68m | £6.18m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £742.06k | £658.59k | £1.15m | £982.15k | £595.34k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.02k | £22.39k | £1.26m | £1.24m | £920.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.97k | £9.95k | £322 | £1.46k | £8.32k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.16m | £8.34m | £7.56m | £7.78m | £8.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £36.71k | £62.93k | £55.95k | £51.55k | £109.90k | |
|
Incwm - Arall | £10.06k | £123.01k | £48.08k | £9.11k | £6.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £19.19k | £83.99k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.78m | £8.04m | £8.00m | £8.15m | £8.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.77k | £8.58k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £101.56k | £103.78k | £96.98k | £117.10k | £116.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.