Hanes ariannol WATERHOUSES AND DISTRICT YOUNG FARMERS CLUB
Rhif yr elusen: 1043507
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2017 | 01/09/2018 | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 01/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.99k | £17.25k | £21.76k | £6.19k | £2.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.71k | £14.08k | £22.17k | £9.67k | £3.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.