ymddiriedolwyr WESTCOTE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1043595
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY GIBSON | Cadeirydd | 04 October 2012 |
|
|
||||
Charles Edward Ward | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Ripley Roland Hodson | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Anna Collis | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Andrew Tyack | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Alison Blake | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
NICHOLAS WALFORD | Ymddiriedolwr | 24 September 2013 |
|
|
||||
Rimond PETERSONS | Ymddiriedolwr | 04 October 2012 |
|
|
||||
CHRISTINE WALFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER FAIRBANK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.