Dogfen lywodraethu MAELOR VOLUNTARY SERVICE
Rhif yr elusen: 1043613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26/10/1994 AS AMENDED ON 10/01/1995, 31/05/2005, 5/10/2006 & 24/02/2011 as amended on 30 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS OF PATIENTS AND OUT PATIENTS AT WREXHAM MAELOR HOSPITAL BY PROVIDING SERVICES AND SUPPORT TO SUCH PATIENTS AND TO VISITORS AND STAFF THAT MAY BE SUPPLEMENTARY TO THE SERVICES AND SUPPORT GIVEN BY THE HOSPITAL TRUST.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.