Hanes ariannol CARERS OF LEICESTERSHIRE ADVOCACY AND SUPPORT PROJECT
Rhif yr elusen: 1043956
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £251.23k | £201.99k | £187.11k | £172.55k | £149.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £273.71k | £192.84k | £155.61k | £194.78k | £178.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £166.00k | £65.92k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.21k | £13.93k | £15.00k | £12.55k | £7.51k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.