Dogfen lywodraethu SCARBOROUGH SURVIVORS
Rhif yr elusen: 1044058
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20/07/1994 AS AMENDED ON 01/02/1995 AS AMENDED ON 31/01/2001 AS AMENDED ON 30/06/2004 AS AMENDED ON 22/11/2007 AS AMENDED ON 10/11/2009 AS AMENDED ON 16/11/2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF PERSONS WHO HAVE OR HAVE SUFFERED MENTAL HEALTH DIFFICULTIES, IN PARTICULAR, BUT WITHOUT LIMITATION BY THE PROVISION OF A RESOURCE CENTRE AND A HELPLINE OFFERING ASSISTANCE, SUPPORT AND INFORMATION TO SUCH PERSONS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.