Hanes ariannol BRITISH UNION CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS
Rhif yr elusen: 1044071
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.71m | £13.24m | £15.50m | £20.43m | £17.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.99m | £11.46m | £12.42m | £16.94m | £17.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.07m | £9.63m | £9.79m | £16.89m | £12.74m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £499.92k | £433.11k | £0 | £0 | £104.21k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.97m | £3.03m | £5.58m | £3.39m | £3.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £44.89k | £128.33k | £64.05k | £33.23k | £1.33m | |
|
Incwm - Arall | £123.30k | £8.76k | £66.44k | £116.87k | £50.28k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £782.48k | £268.61k | £208.84k | £211.33k | £83.83k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.99m | £11.46m | £12.42m | £16.94m | £17.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £59.90k | £55.12k | £68.68k | £115.02k | £75.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.83m | £911.67k | £765.84k | £992.38k | £1.06m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.