Hanes ariannol FRIENDS OF HOLY ROSARY SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1044579
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.58k | £7.05k | £7.76k | £1.92k | £570 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.85k | £6.13k | £5.05k | £5.93k | £6.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.