ymddiriedolwyr THE PETWORTH COTTAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1044840
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORDON STEVENSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Eleanor Josephine Mulcahy | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Jean Huggett | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
||||
Andrew Brooke | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|||||
Ann Morrill | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Andrew Charles Howard | Ymddiriedolwr | 11 December 2012 |
|
|||||
DEBORAH JANE WRIGHT | Ymddiriedolwr | 17 January 2012 |
|
|
||||
ANNE MARGARET SIMMONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER ALLISON JERROME MBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DEBORAH EVELYN STEVENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.