ymddiriedolwyr THE FEINMANN TRUST
Rhif yr elusen: 1045149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN HYAMS | Cadeirydd | 20 April 2017 |
|
|
||||
Lesley Sher | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Colin Phillip Abrahams | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Richard Hope Stone | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Neil Lawrence Sugarman | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Vivienne Alexander | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
HELEN LISTER | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.