ymddiriedolwyr CANTERBURY MASONIC CHARITIES ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1045264
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Kevin Kemp | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|||||
David Alan Bragg | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Nigel Lee Owen | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Keith Jarrett | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
Alan Bartlett | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Philip George Morris | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Rodney James Wilson | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Stephen Barnes | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Steven Flower | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
P Smithson Birch | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.