ymddiriedolwyr THE FORTUNE CENTRE OF RIDING THERAPY
Rhif yr elusen: 1045352
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORD MANNERS | Cadeirydd | 28 June 2013 |
|
|
||||||||
Francis Vincent Hugh Neate | Ymddiriedolwr | 25 August 2022 |
|
|||||||||
DR KATE TREVELYAN THOMAS | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||||||
CHARLES ANTHONY FOSTER | Ymddiriedolwr | 08 June 2017 |
|
|
||||||||
Lady Swayne | Ymddiriedolwr | 24 November 2015 |
|
|
||||||||
ALISON FRANCES MOORE-GWYN | Ymddiriedolwr | 12 June 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.