ymddiriedolwyr THE ART IN PERPETUITY TRUST
Rhif yr elusen: 1045363
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Charley Peters | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Tejinderjeet Kaur Padam | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Alessandro Iobbi | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Sarah Anne Kogan | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Timothy Peter Hollaway | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Ann Gilmore | Ymddiriedolwr | 17 May 2017 |
|
|
||||
Jenny Louise White | Ymddiriedolwr | 13 January 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.