ymddiriedolwyr LINKING ENVIRONMENT AND FARMING
Rhif yr elusen: 1045781
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Mary Mason | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Ana Luz Romero Salcedo | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Emma Kathryn Penny | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
Professor Richmal Jane Rickson | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
Michael Frank Young | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
MR Thomas Michael Curtis Green | Ymddiriedolwr | 29 January 2018 |
|
|||||
PHILIP GRAHAM WYNN | Ymddiriedolwr | 19 July 2017 |
|
|||||
IAN ANDREW ASHBRIDGE | Ymddiriedolwr | 14 December 2015 |
|
|||||
Sara Caroline Eppel | Ymddiriedolwr | 14 December 2015 |
|
|
||||
CEDRIC WILLIAM PORTER | Ymddiriedolwr | 07 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.