ymddiriedolwyr THE DOUGLAS WOOLCOCK FOUNDATION TRUST
Rhif yr elusen: 1045800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemma Martin-Irvine | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Michelle Tracy Burton | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|
||||
Jonathan Burton | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|
||||
Diane Slater | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Christopher Goninan | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
|||||
Dr WILLIAM JAGO | Ymddiriedolwr | 04 April 1995 |
|
|
||||
ELIZABETH CLAIRE THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.