Hanes ariannol WALK THE PLANK
Rhif yr elusen: 1046077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.81m | £2.48m | £1.19m | £2.91m | £7.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.87m | £2.27m | £986.12k | £2.51m | £6.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £424.70k | £398.85k | £41.28k | £2.21m | £6.17m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £145.66k | £100.80k | £426.38k | £46.81k | £199.35k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.74k | £16.52k | £212 | £387 | £396 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £394.77k | £390.26k | £2.96k | £501.98k | £207.57k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.37m | £1.75m | £116.62k | £2.41m | £6.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £161 | £74 | £0 | £1.34k | |
|
Incwm - Arall | £41.50k | £3.25m | £67.33k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.54m | £1.78m | £908.12k | £2.10m | £6.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £331.63k | £325.21k | £71.73k | £408.00k | £224.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £20 | £1.28k | £23.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £162.78k | £6.27k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.